ALTAVAC GLOBAL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 85
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTAVAC GLOBAL SERVICES SL
CIF B86354941
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 07/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Suarez Garcia Ignacio
Propietario ALTAFIT GRUPO DE GESTION SL
VINCULACIONES DE ALTAVAC GLOBAL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTAVAC GLOBAL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTAFIT GRUPO DE GESTION SL | Socio Unico | 28/06/2022 | 19/10/2022 |
Palomo Martin Jose Luis | Apoderado | 17/02/2021 | 19/10/2022 |
Sancho Garrido Almudena | Apoderado | 26/01/2017 | 19/10/2022 |
Sevilla Torrecilla Jose Antonio | Apoderado Solidario | 17/02/2021 | 19/10/2022 |
Suarez Garcia Ignacio | Apoderado Solidario | 17/02/2021 | 19/10/2022 |
Suarez Garcia Ignacio | Administrador Unico | 28/06/2022 | 19/10/2022 |
Olivenza Castellano Vicente | Consejero | 17/02/2021 | 28/06/2022 |
Ortiz Bueno Angel Martin | Secretario | 17/02/2021 | 28/06/2022 |
Sevilla Torrecilla Jose Antonio | Consejero | 17/02/2021 | 28/06/2022 |
Suarez Garcia Ignacio | Consejero | 17/02/2021 | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTAVAC GLOBAL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 160, S 8, H M 530774, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 160, S 8, H M 530774, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 160, S 8, H M 530774, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 160, S 8, H M 530774, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 160, S 8, H M 530774, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 160, S 8, H M 530774, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 59, S 8, H M 530774, I/A 7 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- C/ JORGE JUAN 85 4 - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 57, S 8, H M 530774, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 57, S 8, H M 530774, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 57, S 8, H M 530774, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28