ALTANTODETODO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rafael Cabrera, 5
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTANTODETODO SL
CIF B35830207
Capital Social 257250.0 Euros
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 15/12/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALTANTODETODO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTANTODETODO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Bolaños Francisco Javier | Administrador Unico | 10/05/2016 | 24/01/2022 |
Sanchez Bolaños Francisco Javier | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Sanchez Bolaños Francisco Javier | Presidente | 26/06/2013 | 10/05/2016 |
Sanchez Bolaños Francisco Javier | Consejero Delegado | 26/06/2013 | 10/05/2016 |
Sanchez Bolaños Francisco Javier | Consejero | 26/06/2013 | 10/05/2016 |
SB GRUPO SA | Consejero | 26/06/2013 | 10/05/2016 |
Suarez Apolinario Santiago Ignacio | Consejero | 26/06/2013 | 10/05/2016 |
Suarez Apolinario Santiago Ignacio | Secretario | 26/06/2013 | 10/05/2016 |
Macias Ramadan Maria Del Carmen | Secretario | 26/06/2013 | |
Macias Ramadan Maria Del Carmen | Consejero | 26/06/2013 |
ACTOS BORME DE ALTANTODETODO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 7 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 7 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 7 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 7 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-35
- AVDA RAFAEL CABRERA 5 - LOCAL 7 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
Capital Anterior: | 82.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 175.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 257.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 213,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 191, S 8, H GC 33574, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-35