ALTAMAR ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 91
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTAMAR ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SL
CIF B87645040
Capital Social 751900.0 Euros
Fecha de Constitución 19/09/2016
Nombres Anteriores
- OLANTA SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ALTAMAR CAM PARTNERS SL
VINCULACIONES DE ALTAMAR ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTAMAR ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Peman Claudio | Presidente | 12/09/2018 | 16/09/2020 |
Aguirre Peman Claudio | Consejero | 12/09/2018 | 16/09/2020 |
Aguirre Peman Claudio | Consejero Delegado Solidario | 08/11/2018 | 16/09/2020 |
ALTAMAR CAM PARTNERS SL | Socio Unico | 30/12/2016 | 16/09/2020 |
Alvarez Prieto Ignacio | Apoderado | 07/11/2018 | 16/09/2020 |
Fernandez De Cordova Queipo De Llano Maria Aldara | Apoderado | 07/11/2018 | 16/09/2020 |
Gonzalez Yanez Elena Maria | Apoderado | 07/11/2018 | 16/09/2020 |
Molina Dominguez Jose Luis | Consejero | 12/09/2018 | 16/09/2020 |
Molina Dominguez Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 08/11/2018 | 16/09/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/11/2019 | 16/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTAMAR ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 204, S 8, H M 629756, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 204, S 8, H M 629756, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 204, S 8, H M 629756, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 204, S 8, H M 629756, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 204, S 8, H M 629756, I/A 8 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 204, S 8, H M 629756, I/A 7 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 203, S 8, H M 629756, I/A 6 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 202, S 8, H M 629756, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 202, S 8, H M 629756, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 202, S 8, H M 629756, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28