ALTAIR 76 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valderribas, 81
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTAIR 76 SL
CIF B84575646
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 16/01/2006
VINCULACIONES DE ALTAIR 76 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTAIR 76 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Almarcegui Angel | Apoderado | 14/07/2020 | |
Moreno Gomez Maria Ascension | Apoderado Solidario | 19/06/2017 | 14/07/2020 |
Santiago Fernandez Eduardo | Administrador Unico | 14/07/2020 | |
Santiago Fernandez Eduardo | Liquidador | 14/07/2020 | 14/07/2020 |
Santiago Moreno Alvaro Eduardo | Apoderado Solidario | 19/06/2017 | 14/07/2020 |
Garcia-pardo Garcia-consuegra Manuel | Apoderado | 10/12/2015 |
ACTOS BORME DE ALTAIR 76 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 222, S 8, H M 395612, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 222, S 8, H M 395612, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 222, S 8, H M 395612, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 222, S 8, H M 395612, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 222, S 8, H M 395612, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 221, S 8, H M 395612, I/A 6 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 221, S 8, H M 395612, I/A 5 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
- ALQUILER DE VIVIENDAS Y SERVICIOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 220, S 8, H M 395612, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28
- C/ VALDERRIBAS 81 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22170 , F 220, S 8, H M 395612, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-28