ALTAI HOTELES CONDAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social ALTAI HOTELES CONDAL SL
CIF B84342153
Capital Social 3000000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/04/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ACCIONA INMOBILIARIA SL
VINCULACIONES DE ALTAI HOTELES CONDAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTAI HOTELES CONDAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA CORPORACION SA | Administrador Mancomunado | 22/12/2008 | 17/08/2009 |
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA | Administrador Mancomunado | 22/12/2008 | 17/08/2009 |
ACCIONA INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 24/03/2009 | 17/08/2009 |
Antunez Cid Isabel | Apoderado | 26/12/2008 | 17/08/2009 |
Bascones Chamero Cesar | Representante | 22/12/2008 | 17/08/2009 |
Bascones Chamero Cesar | Apoderado | 26/12/2008 | 17/08/2009 |
Dominguez Merino Fernando | Apoderado | 26/12/2008 | 17/08/2009 |
Garcia San Juan Eva Maria | Representante | 22/12/2008 | 17/08/2009 |
Garcia San Juan Eva Maria | Apoderado | 26/12/2008 | 17/08/2009 |
Marquez Arcos David | Apoderado | 26/12/2008 | 17/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTAI HOTELES CONDAL SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 59, S 8, H M 380370, I/A 13 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 59, S 8, H M 380370, I/A 13 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO ABSORBIDA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADOCANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "ACCIONA INMOBILIARIA, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 59, S 8, H M 380370, I/A 13 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 59, S 8, H M 380370, I/A 12 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-9-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 58, S 8, H M 380370, I/A 11 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 57, S 8, H M 380370, I/A 10 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Capital Anterior: | 6.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 57, S 8, H M 380370, I/A 10 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21394 , F 57, S 8, H M 380370, I/A 10 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28