ALTA MOTOR GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trssi Jardins, 17
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTA MOTOR GROUP SL
CIF B55067060
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Fabricación de motocicletas
Fecha de Constitución 01/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALTA MOTOR GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTA MOTOR GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreu Tuzon Capdeferro | Administrador Unico | 10/08/2015 | 30/11/2017 |
Andreu Tuzon Capdeferro | Liquidador | 30/11/2017 | 30/11/2017 |
Carlos Tuzon Capdeferro | Administrador Unico | 25/10/2012 | 10/08/2015 |
Andres Tuzon Capdeferro | Administrador Solidario | 23/09/2010 | 25/10/2012 |
Enrique Meseguer Casas | Administrador Solidario | 23/09/2010 | 25/10/2012 |
ACTOS BORME DE ALTA MOTOR GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 117, S 8, H GI 50729, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 117, S 8, H GI 50729, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 117, S 8, H GI 50729, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 117, S 8, H GI 50729, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 117, S 8, H GI 50729, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 117, S 8, H GI 50729, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 116, S 8, H GI 50729, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 116, S 8, H GI 50729, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 116, S 8, H GI 50729, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 116, S 8, H GI 50729, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17