ALSESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arquimedes, 155
Código Postal 08224
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALSESA SL
CIF B08624686
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.alsesa.com
Nombres Anteriores
- ALSESA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sauquet Llonch Josep Oriol
VINCULACIONES DE ALSESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALSESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benaiges Perich David | Apoderado Solidario | 28/06/2016 | 05/05/2021 |
Sauquet Llonch Josep Oriol | Administrador Unico | 28/06/2016 | 05/05/2021 |
De Leon Cebreros Andres | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | 28/06/2016 |
Molet Arumi Eva | Administrador Unico | 17/03/2016 | 28/06/2016 |
Sureda Nogues Ismael | Apoderado | 28/06/2016 | |
Sureda Sabate Xavier | Apoderado | 28/06/2016 | |
Carbones Valles Eva | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | 25/04/2016 |
Cespedes Olmos Maria Del Mar | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | 25/04/2016 |
Sureda Miranda Fernando | Apoderado | 21/03/2012 | 25/04/2016 |
Sureda Miranda Justo Luis | Apoderado | 21/03/2012 | 25/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALSESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 162, S 8, H B 62914, I/A 21 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 78/2021, AUTO FIRME DE FECHA 16/02/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 162, S 8, H B 62914, I/A 21 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
- CL ARQUIMEDES Num.155 P.2 PTA.2 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 162, S 8, H B 62914, I/A 20 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 162, S 8, H B 62914, I/A 19 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 162, S 8, H B 62914, I/A 19 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 161, S 8, H B 62914, I/A 18 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45415 , F 161, S 8, H B 62914, I/A 17 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 160, S 8, H B 62914, I/A 16 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 160, S 8, H B 62914, I/A 15 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 160, S 8, H B 62914, I/A 15 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08