ALQUILERES Y SERVICIOS DIRENT SL
Provincia Valladolid
Razón Social ALQUILERES Y SERVICIOS DIRENT SL
CIF B47459375
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Figueroa Diez Ana Isabel
ORGANIGRAMA DE ALQUILERES Y SERVICIOS DIRENT SL
VINCULACIONES DE ALQUILERES Y SERVICIOS DIRENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALQUILERES Y SERVICIOS DIRENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Figueroa Diez Ana Isabel | Administrador Unico | 25/11/2020 |
ACTOS BORME DE ALQUILERES Y SERVICIOS DIRENT SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 26º.- Duración del cargo y suplentes. Retribución. Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. Podrán ser nombrados por la Junta General Administradores suplentes para el caso de cese, por cualquier causa, de uno o varios de los administradores titulares. El cargo de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 130, S 8, H VA 11788, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 130, S 8, H VA 11788, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 130, S 8, H VA 11788, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-225-47