ALQUILERES FX-22 SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social ALQUILERES FX-22 SL
CIF B95404133
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Borde Ondarra Ignacio
VINCULACIONES DE ALQUILERES FX-22 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALQUILERES FX-22 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borde Ondarra Ignacio | Administrador Unico | 15/12/2011 | 19/08/2019 |
Riloba Garcia Francisco Javier | Apoderado | 01/02/2011 | 19/08/2019 |
Ondarra Eraña Maria Pilar | Administrador Unico | 15/12/2011 |
ACTOS BORME DE ALQUILERES FX-22 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 102, S 8, H BI 45435, I/A 5 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 102, S 8, H BI 45435, I/A 5 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 101, S 8, H BI 45435, I/A 4 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 101, S 8, H BI 45435, I/A 4 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 100, S 8, H BI 45435, I/A 3 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-48