ALQUILER PROFESIONAL MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dos de Mayo, 1
Código Postal 02660
Municipio Caudete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALQUILER PROFESIONAL MANAGEMENT SL
CIF B02541944
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALQUILER PROFESIONAL MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALQUILER PROFESIONAL MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Azorin Miguel | Administrador Unico | 26/03/2015 | 21/11/2022 |
Diaz Azorin Miguel | Liquidador | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
Diaz Azorin Miguel | Administrador Mancomunado | 13/06/2013 | 26/03/2015 |
Marco Albero Francisco | Administrador Mancomunado | 13/06/2013 | 26/03/2015 |
Marco Albero Juan | Administrador Mancomunado | 13/06/2013 | 26/03/2015 |
ACTOS BORME DE ALQUILER PROFESIONAL MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 99, S 8, H AB 23422, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-02
- c) La realización de toda clase de obras de edificación urbana, albañilería, obra civil y construcción en general, incluso la demolición, así como la compra, promoción, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 697, F 12, S 8, H AB 23422, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 697, F 11, S 8, H AB 23422, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-02
Dirección:C/ DOS DE MAYO 1 BAJO IZ (CAUDETE)
Comienzo de operaciones:17/05/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:la explotación de un negocio dedicado a la realización de las siguientes actividades: a) La prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, intermediación, asistencia técnica, gestión administrativa y, en general, todo lo que guarde relación con la adquisición, tenencia, mantenimiento, explot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 697, F 11, S 8, H AB 23422, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-02