ALQUILER FLEXIBLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GUTEMBERG - PARCELA 26, POLIGONO LOS LLANOS DE
Municipio Zuera
Provincia Zaragoza
Razón Social ALQUILER FLEXIBLE SL
CIF B99379430
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 30/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS SL
VINCULACIONES DE ALQUILER FLEXIBLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALQUILER FLEXIBLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garijo Gallego Maria Luisa | Apoderado | 12/08/2013 | 24/01/2017 |
GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS SL | Socio Unico | 06/06/2013 | 24/01/2017 |
Paz Lopez De Zuazo Carlos | Apoderado | 12/08/2013 | 24/01/2017 |
Paz Salinas Carlos Maria | Administrador Unico | 06/06/2013 | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE ALQUILER FLEXIBLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H Z 55103, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H Z 55103, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H Z 55103, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H Z 55103, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H Z 55103, I/A 3 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 19, S 8, H Z 55103, I/A 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 17, S 8, H Z 55103, I/A 1 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 17, S 8, H Z 55103, I/A 1 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-50
Dirección:C/ GUTEMBERG - PARCELA 26, POLIGONO LOS LLANOS DE (ZUERA)
Comienzo de operaciones:30/05/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Alquiler no financiero de toda clase de vehículos, con o sin conductor. Alquiler, no financiero, de toda clase de maquinaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 17, S 8, H Z 55103, I/A 1 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-50