ALQLUNIA DUERO SL - EXTINGUIDA
Razón Social ALQLUNIA DUERO SL
CIF B45541786
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/07/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario UNICAJA BANCO SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ALQLUNIA DUERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALQLUNIA DUERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Martin Bruno | Apoderado Mancomunado | 22/10/2012 | 12/08/2024 |
Caja De Ahorros De Salamanca Y Soria -caja Duero | Consejero | 10/09/2009 | 12/08/2024 |
Collado Perez Elena | Apoderado Solidario | 22/10/2012 | 12/08/2024 |
Cordero Gomez Raquel | Apoderado Mancomunado | 22/10/2012 | 12/08/2024 |
Cuadrado Blanco Angel | Apoderado | 26/01/2015 | 12/08/2024 |
De Torres Zabala Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 22/10/2012 | 12/08/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/07/2010 | 12/08/2024 |
Garcia Paramio Francisco Jose | Apoderado | 04/07/2012 | 12/08/2024 |
Garzon Heredero Buenaventura | Apoderado | 04/07/2012 | 12/08/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 21/03/2011 | 12/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALQLUNIA DUERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 486593, I/A 19 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 37, S 8, H M 486593, I/A 18 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 37, S 8, H M 486593, I/A 18 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 37, S 8, H M 486593, I/A 17 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 37, S 8, H M 486593, I/A 16 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
- C/ TITAN 8 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 36, S 8, H M 486593, I/A 15 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 36, S 8, H M 486593, I/A 15 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 36, S 8, H M 486593, I/A 15 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 36, S 8, H M 486593, I/A 14 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27007 , F 36, S 8, H M 486593, I/A 14 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28