ALPHA PYRENEES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nanclares de Oca, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALPHA PYRENEES SPAIN SL
CIF B84579572
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/01/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALPHA PYRENEES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALPHA PYRENEES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Vazquez Gabriel | Apoderado Solidario | 19/10/2016 | 06/07/2017 |
Alvarez Vazquez Gabriel | Apoderado | 24/09/2012 | 06/07/2017 |
Alvarez Vazquez Gabriel | Apoderado | 22/02/2013 | 06/07/2017 |
ASELEGAL SL | Liquidador | 06/07/2017 | 06/07/2017 |
Coyle Steven James | Apoderado Solidario | 09/07/2014 | 06/07/2017 |
Devon-lowe Karl Philip | Administrador Solidario | 16/02/2015 | 06/07/2017 |
Fernandez Perez Miguel Angel | Apoderado Solidario | 19/10/2016 | 06/07/2017 |
Jeal Stephen John | Apoderado Solidario | 09/07/2014 | 06/07/2017 |
Kirk Stephen Harry Charles | Apoderado | 24/09/2012 | 06/07/2017 |
Kirk Stephen Harry Charles | Apoderado | 22/02/2013 | 06/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALPHA PYRENEES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 188, S 8, H M 397617, I/A 25 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 188, S 8, H M 397617, I/A 25 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 188, S 8, H M 397617, I/A 25 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Administrador Solidario
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 188, S 8, H M 397617, I/A 25 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- C/ NANCLARES DE OCA 1B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 188, S 8, H M 397617, I/A 24 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 187, S 8, H M 397617, I/A 23 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 187, S 8, H M 397617, I/A 22 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 187, S 8, H M 397617, I/A 22 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 187, S 8, H M 397617, I/A 22 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 187, S 8, H M 397617, I/A 21 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28