ALPHA PYRENEES ECIJA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nanclares de Oca, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALPHA PYRENEES ECIJA SL
CIF B85262335
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/11/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALPHA PYRENEES ECIJA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALPHA PYRENEES ECIJA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Vazquez Gabriel | Apoderado Solidario | 20/10/2016 | 16/08/2018 |
Alvarez Vazquez Gabriel | Apoderado Solidario | 29/09/2012 | 16/08/2018 |
Alvarez Vazquez Gabriel | Apoderado | 25/02/2013 | 16/08/2018 |
ASELEGAL SL | Liquidador | 16/08/2018 | 16/08/2018 |
Coyle Steven James | Apoderado Solidario | 09/07/2014 | 16/08/2018 |
Devon-lowe Karl Philip | Administrador Solidario | 16/02/2015 | 16/08/2018 |
Fernandez Perez Miguel Angel | Apoderado Solidario | 20/10/2016 | 16/08/2018 |
Jeal Stephen John | Apoderado Solidario | 09/07/2014 | 16/08/2018 |
Kirk Stephen Harry Charles | Apoderado Solidario | 29/09/2012 | 16/08/2018 |
Kirk Stephen Harry Charles | Apoderado | 25/02/2013 | 16/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALPHA PYRENEES ECIJA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 218, S 8, H M 446467, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 218, S 8, H M 446467, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 218, S 8, H M 446467, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 218, S 8, H M 446467, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
- C/ NANCLARES DE OCA 1B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 218, S 8, H M 446467, I/A 14 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 217, S 8, H M 446467, I/A 13 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 217, S 8, H M 446467, I/A 12 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 217, S 8, H M 446467, I/A 12 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 217, S 8, H M 446467, I/A 12 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 216, S 8, H M 446467, I/A 11 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28