ALPETEK POLVO DE ALUMINIO Y ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Mikeletegi, 7
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ALPETEK POLVO DE ALUMINIO Y ENERGIA SL
CIF B75037382
Capital Social 96551.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/12/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALPETEK POLVO DE ALUMINIO Y ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALPETEK POLVO DE ALUMINIO Y ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacion Tecnalia Research Innovation | Liquidador | 09/12/2014 | 11/12/2014 |
Aguirre Mugica Patricio | Consejero Delegado | 07/02/2011 | 09/12/2014 |
Aguirre Mugica Patricio | Consejero | 07/02/2011 | 09/12/2014 |
Fundacion Tecnalia Research Innovation | Presidente | 29/05/2012 | 09/12/2014 |
Fundacion Tecnalia Research Innovation | Consejero | 29/05/2012 | 09/12/2014 |
Mayoz Echeberria-berreyarza Pedro Maria | Consejero | 07/02/2011 | 09/12/2014 |
Olaverri Zazpe Francisco Javier | Secretario | 07/02/2011 | 09/12/2014 |
Olaverri Zazpe Francisco Javier | Consejero | 07/02/2011 | 09/12/2014 |
Fundacion Inasmet | Presidente | 07/02/2011 | 29/05/2012 |
Fundacion Inasmet | Consejero | 07/02/2011 | 29/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALPETEK POLVO DE ALUMINIO Y ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 176, S 8, H SS 33248, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 176, S 8, H SS 33248, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 176, S 8, H SS 33248, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 176, S 8, H SS 33248, I/A 4 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 176, S 8, H SS 33248, I/A 4 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 176, S 8, H SS 33248, I/A 4 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 175, S 8, H SS 33248, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-20
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 175, S 8, H SS 33248, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-20
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 84.551,00 | Euros |
Capital Actual: | 96.551,00 | Euros |
Porcentaje: | 704,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 174, S 8, H SS 33248, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 174, S 8, H SS 33248, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-20