ALONSO POLI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Elies, 36
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALONSO POLI SL
CIF B67189167
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/03/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALONSO POLI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALONSO POLI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monica Alonso | Administrador Solidario | 25/07/2019 | 03/09/2020 |
Monica Alonso | Liquidador | 03/09/2020 | 03/09/2020 |
Piero Poli | Administrador Solidario | 25/07/2019 | 03/09/2020 |
Piero Poli | Administrador Unico | 24/04/2018 | 25/07/2019 |
ACTOS BORME DE ALONSO POLI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 3 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 3 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 3 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
- CL SANT ELIES NUM.36 SOBREATICO 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 151, S 8, H B 518317, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO PIERO POLI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 150, S 8, H B 518317, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 150, S 8, H B 518317, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Dirección:CL VILAFRANCA NUM.7 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:20/03/18
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA CONSULTORIA DE ORGANIZACION TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL MEDIANTE EL ASESORAMIENTO ECONOMICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y GESTION INTEGRADA MEDIANTE ESTUDIOS SECTORIALES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46386 , F 150, S 8, H B 518317, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08