ALOL CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALOL CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/05/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALOL CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALOL CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
Forgas Gota Alejandro Maria | Liquidador | 22/08/2022 | 22/08/2022 |
Maria-forgas Gota Alejandro | Consejero | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
Maria-forgas Gota Alejandro | Consejero Delegado | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
Maria-forgas Gota Alejandro | Presidente | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
Maria-forgas Mora Alberto | Consejero | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
Maria-forgas Mora Alberto | Liquidador Suplente | 22/08/2022 | 22/08/2022 |
Maria Forgas Mora Olga | Consejero | 23/05/2014 | 22/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALOL CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 138, S 8, H M 580041, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 138, S 8, H M 580041, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
- Baja de la sociedad ALOL CAPITAL SICAV SA en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable por resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 29 de julio de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 138, S 8, H M 580041, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 138, S 8, H M 580041, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 138, S 8, H M 580041, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 138, S 8, H M 580041, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 137, S 8, H M 580041, I/A 4 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 137, S 8, H M 580041, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 137, S 8, H M 580041, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32227 , F 136, S 8, H M 580041, I/A 2 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28