ALOKA ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manoteras, 22
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALOKA ESPAÑA SL
CIF B81322372
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Propietario Hitachi Medical Systems Europe Holding Ag
VINCULACIONES DE ALOKA ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALOKA ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hitachi Medical Systems Europe Holding Ag | Socio Unico | 22/03/2012 | 19/04/2012 |
Tada Masanobu | Apoderado | 31/03/2009 | 19/04/2012 |
Tada Masanobu | Administrador Unico | 19/04/2012 | |
Vidaurrazaga Huelin Ana Dolores | Apoderado | 31/03/2009 | 19/04/2012 |
Devaud Gerard | Apoderado | 31/03/2009 |
ACTOS BORME DE ALOKA ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 27, S 8, H M 162080, I/A 16 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 27, S 8, H M 162080, I/A 16 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 27, S 8, H M 162080, I/A 16 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 27, S 8, H M 162080, I/A 16 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 27, S 8, H M 162080, I/A 16 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 27, S 8, H M 162080, I/A 15 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20828 , F 25, S 8, H M 162080, I/A 14 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28