ALMOGAVERS MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 21
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMOGAVERS MARKETING SL
CIF B65252256
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 15/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALMOGAVERS MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMOGAVERS MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Garcia Oriol | Liquidador | 16/12/2019 | 05/11/2020 |
Pascual Garcia Oriol | Administrador Unico | 24/02/2010 | 16/12/2019 |
ACTOS BORME DE ALMOGAVERS MARKETING SL
- JUZGADO SOCIAL 3 DE GIRONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 394786, I/A 4 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 23, S 8, H B 394786, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 623/2020, AUTO FIRME DE FECHA 29/06/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 23, S 8, H B 394786, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 22, S 8, H B 394786, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 22, S 8, H B 394786, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 22, S 8, H B 394786, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONORIOL PASCUAL GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 19, S 8, H B 394786, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 19, S 8, H B 394786, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-08
Dirección:PS DE GRACIA Num.21 P.EN PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:15/01/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION,EL MARKETING DIRECTO,POR CUALQUIERA DE LOS METODOS AL USO:INTERNET,PUERTA A PUERTA,CATALOGO,TELEFONO O EQUIPO DE VENTAS PROPIO O DELEGADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41730 , F 19, S 8, H B 394786, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-08