ALMINARES ENSEÑANZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Molinos, 48
Código Postal 18009
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social ALMINARES ENSEÑANZA SL
CIF B18560995
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO CORTES CANO SL
VINCULACIONES DE ALMINARES ENSEÑANZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMINARES ENSEÑANZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Cano Francisco Manuel | Apoderado | 14/07/2016 | 27/08/2020 |
Cortes Cano Rubens | Liquidador | 27/08/2020 | 27/08/2020 |
GRUPO CORTES CANO SL | Socio Unico | 03/06/2016 | 27/08/2020 |
GRUPO CORTES CANO SL | Administrador Unico | 03/06/2016 | 27/08/2020 |
Cortes Cano Ascension | Administrador Unico | 03/06/2016 |
ACTOS BORME DE ALMINARES ENSEÑANZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 7 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 7 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 7 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 7 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 6 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-18
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado Art. 9º estatutario, en cuanto a que se establece la retribución del cargo de Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 5 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 5 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 5 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 35, S 8, H GR 17628, I/A 5 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-18