ALMIG ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 19
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMIG ESPAÑA SL
CIF B54355888
Fecha de Constitución 17/07/2008
Página Web www.almig.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Almig Verwaltungs-gmbh
VINCULACIONES DE ALMIG ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMIG ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almig Verwaltungs-gmbh | Socio Unico | 17/10/2014 | 16/07/2020 |
Weber Viktor | Liquidador | 16/07/2020 | 16/07/2020 |
Weber Viktor | Administrador Solidario | 30/08/2017 | 16/07/2020 |
Brahler Andreas | Administrador Solidario | 17/10/2014 | 10/10/2017 |
Claret Padulles Carles | Administrador Solidario | 22/11/2012 | 03/06/2015 |
Koltes Felicitas Ann Marie | Administrador Solidario | 16/10/2014 | |
Garrido Garrido Fernando | Administrador Solidario | 28/06/2011 |
ACTOS BORME DE ALMIG ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 52, S 8, H M 511974, I/A 11 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 52, S 8, H M 511974, I/A 11 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 52, S 8, H M 511974, I/A 11 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 52, S 8, H M 511974, I/A 11 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 52, S 8, H M 511974, I/A 10 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 51, S 8, H M 511974, I/A 9 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 51, S 8, H M 511974, I/A 8 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 51, S 8, H M 511974, I/A 7 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 51, S 8, H M 511974, I/A 6 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28434 , F 51, S 8, H M 511974, I/A 5 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28