ALMERIA-MURCIA BUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Pablo II, 33
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social ALMERIA-MURCIA BUS SL
CIF B19603919
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Fecha de Constitución 18/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TRANSPORTES BACOMA SA
Propietario TRANSPORTES BACOMA SA
VINCULACIONES DE ALMERIA-MURCIA BUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMERIA-MURCIA BUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baños Milan Rafael | Apoderado Solidario | 28/10/2016 | 19/04/2023 |
Cao Intriago Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
Diaz Revilla Valeriano | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
Fernandez Sanchez Ana-maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2017 | 19/04/2023 |
Garcia Hidalgo Marcos | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
Lopez Menendez Victor Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2016 | 19/04/2023 |
Osuna Villa Enrique | Apoderado Solidario | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
Ramirez Blanco Lorenzo | Apoderado Solidario | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
Rubio Vaquerizo Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
TRANSPORTES BACOMA SA | Administrador Unico | 10/02/2016 | 19/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALMERIA-MURCIA BUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 34, S 8, H GR 47851, I/A 9 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 34, S 8, H GR 47851, I/A 8 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 34, S 8, H GR 47851, I/A 7 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 33, S 8, H GR 47851, I/A 6 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 32, S 8, H GR 47851, I/A 5 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-18
- Se cambia el Representante físico de "TRANSPORTE BACOMA SA" en el órgano de administración de la Sociedad, cesando a Don Francisco Javier Carbajo de la Fuente, siendo sustituido por DON FRANCISCO IGLESIAS CAMPOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 32, S 8, H GR 47851, I/A 4 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 32, S 8, H GR 47851, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 31, S 8, H GR 47851, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 29, S 8, H GR 47851, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-18
Dirección:AVDA JUAN PABLO II 33 - ESTACION DE AUTOBUSES (GRANADA)
Comienzo de operaciones:18/01/16
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de toda clase de servicios de transporte por carretera, en cualquier modalidad y por cualquier medio. El alquiler de todo tipo de vehículos y demás medios o elementos de transporte por carretera, con o sin conductor. La explotación de estaciones de servicio, garages y talleres..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 29, S 8, H GR 47851, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-18