ALMAR MANTENIMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lloc Can Fatjo Dels Aurons, S/N
Código Postal 08193
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ALMAR MANTENIMENT SL
CIF B64486384
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/02/2007
VINCULACIONES DE ALMAR MANTENIMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMAR MANTENIMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Cuevillas Sayrol Jaume | Administrador Concursal | 16/11/2012 | 21/11/2016 |
Margenat Arxe Anna | Liquidador | 01/08/2011 | 21/11/2016 |
Margenat Arxe Anna | Administrador Unico | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE ALMAR MANTENIMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 18, S 8, H B 344854, I/A 8 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 440/2012, AUTO FIRME DE FECHA 02/11/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 18, S 8, H B 344854, I/A 8 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 18, S 8, H B 344854, I/A 8 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 440/2012, AUTO FIRME DE FECHA 27/06/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 16, S 8, H B 344854, I/A 7 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 16, S 8, H B 344854, I/A 7 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 16, S 8, H B 344854, I/A 6 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 16, S 8, H B 344854, I/A 6 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39419 , F 16, S 8, H B 344854, I/A 6 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08