ALMANZORA 8K CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almanzora, 8
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMANZORA 8K CAPITAL SL
CIF B85962827
Capital Social 112500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 18/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALMANZORA 8K CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMANZORA 8K CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbajosa Fernandez Alvaro | Apoderado | 11/06/2010 | 12/12/2014 |
Cuesta Blazquez Fernando | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 12/12/2014 |
Jover De Villanueva Alvaro | Liquidador | 12/12/2014 | 12/12/2014 |
Jover De Villanueva Alvaro | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 12/12/2014 |
Rodriguez Moreno Estela | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 12/12/2014 |
Zarco Ruiz Miguel Angel | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 27/05/2011 |
ACTOS BORME DE ALMANZORA 8K CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 124, S 8, H M 501192, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 124, S 8, H M 501192, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 124, S 8, H M 501192, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 124, S 8, H M 501192, I/A 6 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Capital Anterior: | 125.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 12.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 112.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 124, S 8, H M 501192, I/A 5 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 125.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 123, S 8, H M 501192, I/A 4 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 123, S 8, H M 501192, I/A 3 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 123, S 8, H M 501192, I/A 3 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 123, S 8, H M 501192, I/A 2 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27811 , F 121, S 8, H M 501192, I/A 1 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28