ALMAFRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Viladomat, 239
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ALMAFRA SL
CIF B08213589
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Madroñal Caralt Salvador
VINCULACIONES DE ALMAFRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMAFRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Madroñal Caralt Salvador | Apoderado | 15/03/2013 | 03/06/2024 |
Madroñal Caralt Salvador | Administrador Unico | 04/12/2013 | 03/06/2024 |
Caralt Ripoll Nuria | Administrador | 04/12/2013 |
ACTOS BORME DE ALMAFRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 78089, I/A 13 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24863 , F 224, S 8, H B 78089, I/A 12 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24863 , F 224, S 8, H B 78089, I/A 11 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24863 , F 224, S 8, H B 78089, I/A 11 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24863 , F 223, S 8, H B 78089, I/A 10 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08