ALMACENES RODRIGO LOPEZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Coso Bajo, 34
Código Postal 22001
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social ALMACENES RODRIGO LOPEZ SA
CIF A22014260
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALMACENES RODRIGO LOPEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMACENES RODRIGO LOPEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodrigo Lopez Carmen Maria | Secretario | 14/05/2010 | 20/06/2012 |
Rodrigo Lopez Carmen Maria | Consejero | 14/05/2010 | 20/06/2012 |
Rodrigo Lopez Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 20/06/2012 | 20/06/2012 |
Rodrigo Lopez Jose Luis | Consejero | 14/05/2010 | 20/06/2012 |
Rodrigo Santaliestra Carmen Luz | Presidente | 14/05/2010 | 20/06/2012 |
Rodrigo Santaliestra Carmen Luz | Consejero | 14/05/2010 | 20/06/2012 |
Santaliestra Amat Maria Luz | Liquidador Mancomunado | 20/06/2012 | 20/06/2012 |
Santaliestra Amat Maria Luz | Consejero | 14/05/2010 | 20/06/2012 |
Rodrigo Lopez Joaquin | Consejero | 14/05/2010 |
ACTOS BORME DE ALMACENES RODRIGO LOPEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 219, S 8, H HU 1093, I/A 10 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 219, S 8, H HU 1093, I/A 10 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-22
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 219, S 8, H HU 1093, I/A 10 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-22
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 219, S 8, H HU 1093, I/A 10 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-22
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 218, S 8, H HU 1093, I/A 9 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-22
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 218, S 8, H HU 1093, I/A 9 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-22
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-22