ALMACENES LA VILLA SA - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social ALMACENES LA VILLA SA
CIF A18010850
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Auditor Coronado Hijon Pedro Francisco
VINCULACIONES DE ALMACENES LA VILLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMACENES LA VILLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor | 29/10/2009 | 15/01/2013 |
Coronado Hijon Pedro Francisco | Auditor | 14/09/2010 | 15/01/2013 |
Quesada Velazquez Luis | Consejero Delegado | 15/01/2013 | |
Quesada Velazquez Luis | Liquidador | 15/01/2013 | 15/01/2013 |
Quesada Velazquez Luis | Consejero | 15/01/2013 | |
Quesada Velazquez Maria Luisa | Presidente | 15/01/2013 | |
Quesada Velazquez Maria Luisa | Consejero | 15/01/2013 | |
Quesada Velazquez Maria Victoria | Consejero | 15/01/2013 | |
Torres Fernandez Francisco | Secretario | 15/01/2013 | |
Torres Fernandez Francisco | Consejero | 15/01/2013 |
ACTOS BORME DE ALMACENES LA VILLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 211, S 8, H GR 3914, I/A 9 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 211, S 8, H GR 3914, I/A 9 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 211, S 8, H GR 3914, I/A 9 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 211, S 8, H GR 3914, I/A 9 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 208, S 8, H GR 3914, I/AN mar (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 208, S 8, H GR 3914, I/A N (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-18