ALMACENES CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS CCS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Castilla, 3
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMACENES CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS CCS SL
CIF B81985673
Capital Social 26000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALMACENES CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS CCS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMACENES CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS CCS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alayon Melo Luis | Apoderado Mancomunado | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Cuartero Ruiz Juan | Apoderado Mancomunado | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Hurtado Carracedo Ignacio Luis | Apoderado Mancomunado | 01/08/2011 | 14/05/2018 |
Muñoz Castilla Rafael | Apoderado Mancomunado | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Naranjo Calleja Jair | Apoderado Mancomunado | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Rey Garcia Claudio | Apoderado Mancomunado | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Rey Garcia Claudio | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Rey Garcia Claudio | Liquidador Solidario | 20/09/2017 | 14/05/2018 |
Sanchez Jimenez Diego | Apoderado Mancomunado | 12/07/2017 | 14/05/2018 |
Sanchez Jimenez Diego | Liquidador Solidario | 20/09/2017 | 14/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALMACENES CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS CCS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 2, S 8, H M 210754, I/A 32 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Capital Anterior: | 33.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 7.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 1, S 8, H M 210754, I/A 31 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 111, S 8, H M 210754, I/A 30 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 111, S 8, H M 210754, I/A 30 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 111, S 8, H M 210754, I/A 30 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 111, S 8, H M 210754, I/A 29 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Capital Anterior: | 37.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 111, S 8, H M 210754, I/A 28 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 110, S 8, H M 210754, I/A 27 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 110, S 8, H M 210754, I/A 27 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Capital Anterior: | 41.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 108, S 8, H M 210754, I/A 26 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28