ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SL
CIF B11211471
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Cooperativa Farmaceutica Xerezana Xefar Sociedad C
VINCULACIONES DE ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cooperativa Farmaceutica Xerezana Xefar Sociedad C | Socio Unico | 12/08/2016 | 03/02/2017 |
Costales Perez Bernardo Joaquin | Liquidador | 06/09/2016 | 03/02/2017 |
Costales Perez Bernardo Joaquin | Administrador Solidario | 12/08/2016 | 06/09/2016 |
Perez Lopez Alfonso Jose | Administrador Solidario | 12/08/2016 | 06/09/2016 |
Lopez Alvarez Juan | Secretario | 12/08/2016 | |
Lopez Alvarez Juan | Consejero | 12/08/2016 | |
Perez Lopez Alfonso | Consejero | 12/08/2016 | |
Rodriguez De Los Santos Juan | Consejero | 12/08/2016 | |
Rodriguez Santos Juan | Presidente | 12/08/2016 | |
Rodriguez Santos Juan | Consejero Delegado | 12/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 22, S 8, H CA 8765, I/A 4 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 22, S 8, H CA 8765, I/A 4 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 21, S 8, H CA 8765, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 21, S 8, H CA 8765, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 21, S 8, H CA 8765, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Adaptado los estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo adoptados en Junta General celebrada el día 2 de Octubre de 2015
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 19, S 8, H CA 8765, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-11
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 19, S 8, H CA 8765, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 19, S 8, H CA 8765, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 19, S 8, H CA 8765, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 19, S 8, H CA 8765, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-11