ALLIANCE LUXINVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA EUROPA 12 - CENTRO COMERCIAL LA NORIA, PLANTA
Municipio Benidorm
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social ALLIANCE LUXINVEST SL
CIF B54524038
Capital Social 3690.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/10/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Kofeynikova Elena
VINCULACIONES DE ALLIANCE LUXINVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALLIANCE LUXINVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Evdochimov Alexandr | Administrador Mancomunado | 11/05/2012 | 04/04/2013 |
Kofeynikova Elena | Administrador Mancomunado | 23/05/2011 | 04/04/2013 |
Kofeynikova Elena | Liquidador | 04/04/2013 | 04/04/2013 |
Kofeynikova Elena | Socio Unico | 08/11/2010 | 04/04/2013 |
Kofeynikova Elena | Apoderado | 10/11/2010 | 04/04/2013 |
Shumilin Viktor | Administrador Mancomunado | 05/01/2012 | 11/05/2012 |
Evdochimov Alexandr | Administrador Mancomunado | 23/05/2011 | 05/01/2012 |
Basha Anton | Administrador Unico | 08/11/2010 | 23/05/2011 |
ACTOS BORME DE ALLIANCE LUXINVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 154, S 8, H A 123141, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 154, S 8, H A 123141, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 154, S 8, H A 123141, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-03
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 154, S 8, H A 123141, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 154, S 8, H A 123141, I/A 5 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 154, S 8, H A 123141, I/A 5 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 153, S 8, H A 123141, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 153, S 8, H A 123141, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 153, S 8, H A 123141, I/A 3 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 153, S 8, H A 123141, I/A 3 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-03