ALLIANCE A-Z HOTELS & RESORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO VIEJO DE BUÑOLA 43 - OFICINA 13
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ALLIANCE A-Z HOTELS & RESORTS SL
CIF B57270316
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 15/04/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALLIANCE A-Z HOTELS & RESORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALLIANCE A-Z HOTELS & RESORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morro Cifre Juan Antonio | Liquidador | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
Morro Cifre Juan Antonio | Administrador Unico | 13/09/2011 | 02/09/2015 |
Romaguera Santandreu Miguel | Administrador Unico | 31/12/2010 | 13/09/2011 |
Morro Cifre Juan Antonio | Administrador Unico | 31/12/2010 | |
Vazquez Miro Carlos Antonio | Apoderado | 31/12/2010 |
ACTOS BORME DE ALLIANCE A-Z HOTELS & RESORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
- CMNO VIEJO DE BUÑOLA 43 - OFICINA 13 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 5 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Como consecuencia del cambio dedomicilio social, se modifica la redacción del artículo 3º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 5 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 5 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 5 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 102, S 8, H PM 47235, I/A 4 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-07