ALLENDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ALLENDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
CIF B88095120
Capital Social 2593000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/04/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALLENDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALLENDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valdez Valderrama Pedro | Liquidador | 03/03/2021 | 03/03/2021 |
Valdez Valderrama Pedro | Administrador Unico | 12/07/2019 | 03/03/2021 |
Fernandez Chaves Jose Luis | Consejero | 08/06/2018 | 12/07/2019 |
Iglesias Kuntz Jose Luis | Secretario No Consejero | 08/06/2018 | 12/07/2019 |
Nozaleda Arenas Juan Carlos | Presidente | 08/06/2018 | 12/07/2019 |
Nozaleda Arenas Juan Carlos | Consejero Delegado | 08/06/2018 | 12/07/2019 |
Nozaleda Arenas Juan Carlos | Consejero | 08/06/2018 | 12/07/2019 |
Valdez Valderrama Pedro | Consejero | 08/06/2018 | 12/07/2019 |
ACTOS BORME DE ALLENDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Capital Anterior: | 1.993.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.593.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 114, S 8, H M 672383, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.990.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.993.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 113, S 8, H M 672383, I/A 2 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37745 , F 111, S 8, H M 672383, I/A 1 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28