ALLACHAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social ALLACHAR SL
CIF B18095430
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Navarro Arcas Marcos
Propietario Navarro Reyes Francisco
VINCULACIONES DE ALLACHAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALLACHAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Arcas Marcos | Administrador Unico | 29/11/2017 | 06/02/2019 |
Navarro Reyes Francisco | Socio Unico | 09/01/2012 | 06/02/2019 |
Arcas Ramirez Encarnacion | Administrador Solidario | 09/01/2012 | 29/11/2017 |
Navarro Reyes Francisco | Administrador Solidario | 09/01/2012 | 29/11/2017 |
Navarro Reyes Francisco | Administrador Unico | 09/01/2012 |
ACTOS BORME DE ALLACHAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 85, S 8, H GR 5754, I/A 7 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 85, S 8, H GR 5754, I/A 7 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 85, S 8, H GR 5754, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 85, S 8, H GR 5754, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 85, S 8, H GR 5754, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 84, S 8, H GR 5754, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 84, S 8, H GR 5754, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 84, S 8, H GR 5754, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 84, S 8, H GR 5754, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-18