ALL RISKS CORREDURIA DE REASEGUROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 8
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALL RISKS CORREDURIA DE REASEGUROS SA
CIF A28728251
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Página Web www.allrisks.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Perol Alberto
Propietario IBERPANDI SA
VINCULACIONES DE ALL RISKS CORREDURIA DE REASEGUROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALL RISKS CORREDURIA DE REASEGUROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrillo Santiago Fermin | Secretario | 05/01/2011 | 07/12/2017 |
Carrillo Santiago Fermin | Consejero | 05/01/2011 | 07/12/2017 |
Gonzalez Perol Alberto | Presidente | 05/01/2011 | 07/12/2017 |
Gonzalez Perol Alberto | Consejero | 05/01/2011 | 07/12/2017 |
IBERPANDI SA | Socio Unico | 28/09/2017 | 07/12/2017 |
Laguna Fernandez Pilar | Consejero | 05/01/2011 | 07/12/2017 |
Ali Varoucha Eva | Apoderado | 08/04/2015 |
ACTOS BORME DE ALL RISKS CORREDURIA DE REASEGUROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8173 , F 141, S 8, H M 131874, I/A 37 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8173 , F 141, S 8, H M 131874, I/A 37 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8173 , F 141, S 8, H M 131874, I/A 36 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8173 , F 140, S 8, H M 131874, I/A 35 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8173 , F 140, S 8, H M 131874, I/A 34 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8173 , F 140, S 8, H M 131874, I/A 33 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-234-28