ALL RAFTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Cruz, 11
Código Postal 22370
Municipio Broto
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALL RAFTING SL
CIF B99436412
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Arbex Efren Baldomero
VINCULACIONES DE ALL RAFTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALL RAFTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Arbex Efren Baldomero | Administrador Unico | 09/08/2016 | 08/09/2021 |
Martinez Arbex Efren Baldomero | Socio Unico | 09/08/2016 | 08/09/2021 |
Martinez Arbex Efren Baldomero | Liquidador | 08/09/2021 | 08/09/2021 |
Gomez De Miguel Jose Luis | Socio Unico | 31/03/2015 | 09/08/2016 |
Gomez De Miguel Jose Luis | Administrador Unico | 31/03/2015 | 09/08/2016 |
ACTOS BORME DE ALL RAFTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 222, S 8, H HU 14661, I/A 3 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 222, S 8, H HU 14661, I/A 3 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 222, S 8, H HU 14661, I/A 3 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 222, S 8, H HU 14661, I/A 3 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-22
- C/ SANTA CRUZ 11 BAJOS (BROTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 219, S 8, H HU 14661, I/A 2 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 126, S 8, H Z 58103, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 126, S 8, H Z 58103, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 126, S 8, H Z 58103, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 123, S 8, H Z 58103, I/A 1 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 123, S 8, H Z 58103, I/A 1 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-50