ALL ABOUT MARKETING Y COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 114
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALL ABOUT MARKETING Y COMUNICACION SL
CIF B86953361
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 27/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALL ABOUT MARKETING Y COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALL ABOUT MARKETING Y COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Lojendio De Puig Maria Del Dulce Nombre | Administrador Unico | 03/03/2014 | 05/11/2020 |
De Lojendio De Puig Maria Del Dulce Nombre | Liquidador | 05/11/2020 | 05/11/2020 |
Meana Gonzalez Nuria | Apoderado | 04/01/2016 | 05/11/2020 |
ACTOS BORME DE ALL ABOUT MARKETING Y COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 44, S 8, H M 575982, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 44, S 8, H M 575982, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 44, S 8, H M 575982, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 44, S 8, H M 575982, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 43, S 8, H M 575982, I/A 2 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 41, S 8, H M 575982, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Dirección:C/ SERRANO 114 1º - DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:A) REALIZAR ESTUDIOS ECONOMICOS, CONTABLES, DE MERCADO, SOCIOLOGICOS, TECNOLOGICOS, DE MERCADOTECNIA Y SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS O SOCIEDADES EMPRESARIALES, MERCANTILES E INDUSTRIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 41, S 8, H M 575982, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28