ALL ABOUT DREAMS CORPORATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl L'Esparver, 7
Código Postal 43007
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALL ABOUT DREAMS CORPORATION SL
CIF B55578124
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALL ABOUT DREAMS CORPORATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALL ABOUT DREAMS CORPORATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ribal Vivar Noemi | Liquidador | 25/07/2022 | 25/07/2022 |
Ribal Vivar Noemi | Administrador Unico | 05/01/2015 | 25/07/2022 |
Guivernau Aguade Maria Lourdes | Socio Unico | 09/08/2012 | 05/01/2015 |
Guivernau Aguade Maria Lourdes | Administrador Unico | 09/08/2012 | 05/01/2015 |
ACTOS BORME DE ALL ABOUT DREAMS CORPORATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 3 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 3 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 3 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 3 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 205, S 8, H T 44390, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 202, S 8, H T 44390, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 202, S 8, H T 44390, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-43
Dirección:C/ ESPERVER 7 (TARRAGONA)
Comienzo de operaciones:24/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:TENENCIA, COMPRA VENTA Y EXPLOTACION DE BINES MUEBLE E INMUEBLES, COSNTRUCCION PROMOCION, VENTA Y ALQUILER DE LOS MISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 202, S 8, H T 44390, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-43