ALKO FUSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje San Vicente Ferrer, 1
Código Postal 13004
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALKO FUSION SL
CIF B13499793
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 30/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Saura Nogales Juan Alberto
VINCULACIONES DE ALKO FUSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALKO FUSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saura Nogales Juan Alberto | Socio Unico | 12/02/2010 | 09/04/2010 |
Saura Nogales Juan Alberto | Administrador Unico | 12/02/2010 | 09/04/2010 |
Saura Nogales Juan Alberto | Liquidador | 09/04/2010 | 09/04/2010 |
Dourakis Dourakis Constantino | Administrador Mancomunado | 25/08/2009 | 12/02/2010 |
Saura Nogales Juan Alberto | Administrador Mancomunado | 25/08/2009 | 12/02/2010 |
ACTOS BORME DE ALKO FUSION SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-13
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 3, S 8, H CR 19962, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 1, S 8, H CR 19962, I/A 1 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-13