ALKIMAFARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de Gran Capitan, 3
Código Postal 18002
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALKIMAFARMA SL
CIF B18993063
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 20/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Moleon Garrido Maria Angeles
VINCULACIONES DE ALKIMAFARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALKIMAFARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moleon Garrido Maria Angeles | Administrador Unico | 28/01/2015 | 28/05/2020 |
Moleon Garrido Maria Angeles | Liquidador | 28/05/2020 | 28/05/2020 |
Moleon Garrido Maria Angeles | Administrador Unico | 28/05/2020 | 28/05/2020 |
Moleon Garrido Luis Santiago | Administrador Mancomunado | 18/08/2014 | 28/01/2015 |
Moleon Garrido Maria Angeles | Administrador Mancomunado | 18/08/2014 | 28/01/2015 |
Cereceda Rodriguez Carlota Jose | Administrador Unico | 26/06/2012 | 18/08/2014 |
ACTOS BORME DE ALKIMAFARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 4 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 4 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 4 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 4 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 4 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 132, S 8, H GR 41521, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-18