ALKI-WENJOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 88
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ALKI-WENJOR SL
CIF B95647160
Capital Social 26500.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALKI-WENJOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALKI-WENJOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jauregui Gastelu Jorge | Liquidador | 05/05/2016 | 05/05/2016 |
Jauregui Gastelu Jorge | Administrador Unico | 25/05/2011 | 05/05/2016 |
Zarraluqui Biurrun Wenceslao | Apoderado | 04/05/2011 | 05/05/2016 |
Gomez Bravo Juan Carlos | Administrador Unico | 04/05/2011 | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE ALKI-WENJOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 136, S 8, H BI 58471, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 136, S 8, H BI 58471, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 136, S 8, H BI 58471, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 136, S 8, H BI 58471, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Capital Anterior: | 14.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 89,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 136, S 8, H BI 58471, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 135, S 8, H BI 58471, I/A 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 135, S 8, H BI 58471, I/A 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 134, S 8, H BI 58471, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 131, S 8, H BI 58471, I/A 1 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-48
Dirección:C/ GRAN VIA 88 - ENTREPLANTA (BILBAO)
Comienzo de operaciones:15/04/11
Capital:14.000,00 Euros
Objeto social:Alquiler de toda clase de vehiculos de motor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 131, S 8, H BI 58471, I/A 1 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-48