ALJUTRANS CADIZ SL
Provincia Cádiz
Razón Social ALJUTRANS CADIZ SL
CIF B11394327
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Teléfono 95 686 05 05
Página Web www.seur.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Navarro Peromingo Alberto
Propietario GEOPOST ESPAÑA SL
Auditor BDO AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE ALJUTRANS CADIZ SL
VINCULACIONES DE ALJUTRANS CADIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALJUTRANS CADIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzon Ramos Benjamin | Apoderado | 29/12/2021 | |
Delmas Yves Pierre Louis | Apoderado | 29/12/2021 | |
Gomez-chacon Garcia Maria Inmaculada | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2021 | |
Larrañaga Larrañaga Itsaso | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2021 | |
Lujan Espi Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2021 | |
Rey Mansilla Ana Belen | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2021 | |
Roldan Jimenez Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2021 | |
Ubeda Rodriguez Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2021 | |
GEOPOST ESPAÑA SL | Socio Unico | 19/11/2021 | |
Navarro Peromingo Alberto | Administrador Unico | 19/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALJUTRANS CADIZ SL
- A los efectos de lo dispuesto en el art. 231 del R.R.M., se deja constancia de la inexistencia de obstáculos registrales, para la inscripción de fusión por absorción, formalizada en escritura otorgada en Madrid, el 14 de Septiembre de 2022, ante el Notario D. José Luis López de Garayo y Gallardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 71, S 8, H CA 12463, I/A 15 M (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 71, S 8, H CA 12463, I/A 15 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 69, S 8, H CA 12463, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 34, S 8, H CA 12463, I/A 13 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 33, S 8, H CA 12463, I/A 12 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 33, S 8, H CA 12463, I/A 12 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-11
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 33, S 8, H CA 12463, I/A 12 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 33, S 8, H CA 12463, I/A 11 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-11
- El cese y nombramiento aquí acordado se refiere solo al Representante Persona Física
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 33, S 8, H CA 12463, I/A 10 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2021-89-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 33, S 8, H CA 12463, I/A 10 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-11