ALJOSIN SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social ALJOSIN SL
CIF B58383423
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE ALJOSIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALJOSIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Deru Candido Emmanuel | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | 08/01/2015 |
Veronique Marie Anne Henriette Deru | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | 08/01/2015 |
ACTOS BORME DE ALJOSIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23613 , F 194, S 8, H B 55959, I/A 12 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23613 , F 193, S 8, H B 55959, I/A 11 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08