ALISTETRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angel Nieto, 3
Código Postal 49007
Municipio Zamora
Provincia Zamora
Razón Social ALISTETRANS SL
CIF B49215304
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 28/10/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALISTETRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALISTETRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camison Sandin Santiago | Liquidador | 17/12/2015 | 17/12/2015 |
Camison Sandin Santiago | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 17/12/2015 |
Esnal Echave Jesus Maria | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 17/12/2015 |
Pereira Fernando Antonio | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 17/12/2015 |
Camison Sandin Santiago | Administrador Unico | 16/02/2010 |
ACTOS BORME DE ALISTETRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 16, S 8, H ZA 4448, I/A 5 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 16, S 8, H ZA 4448, I/A 5 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 16, S 8, H ZA 4448, I/A 5 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-49
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 16, S 8, H ZA 4448, I/A 5 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-49
- En el Juzgado de lo Social nº 2 de ZAMORA se tramita Ejecución de títulos judiciales nº 174/2012, a instancia de Doña María del Carmen Marqués González, con DNI 11.962.451-J, con domicilio en calle Lope de Vega, 6 de Zamora, contra ALISTETRANS SL hoja con CIF B-49215304, con domicilio en Calle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 16, S 8, H ZA 4448, I/A A (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-49
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-49
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-49
- Se da nueva redacción a los Estatutos Sociales al cambiarsela estructura del órgano de administración de administradorúnico a administradores solidrios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 194, S 8, H ZA 4448, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-49
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 194, S 8, H ZA 4448, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-49
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 194, S 8, H ZA 4448, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-49