ALINSA SUMINISTROS TECNICOS SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social AVDA DE ANDALUCIA UE P5/6
Código Postal 18620
Municipio Alhendín
Provincia Granada
Razón Social ALINSA SUMINISTROS TECNICOS SL
CIF B18926261
Capital Social 1105300.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 05/02/2010
Página Web www.alinsa.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Armbruster Bernstorff Jose Ricardo
Auditor BDO AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE ALINSA SUMINISTROS TECNICOS SL
VINCULACIONES DE ALINSA SUMINISTROS TECNICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALINSA SUMINISTROS TECNICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guidotti Simon Olga | Apoderado | 13/12/2013 | |
Armbruster Bernstorff Jose Ricardo | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 25/01/2013 |
ACTOS BORME DE ALINSA SUMINISTROS TECNICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 9 B (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 9 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-18
- Se rectifica el acto Revocación de poderes del envio 48 del año 2014, como consecuencia del error padecido al revocarse el poder a favor de Doña Isabel Torres Lozano que causó la inscripción 3&, cuando el que se revocaba era el de la inscripción 2& otorgado el 5/2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 8 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 8 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 7 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 6 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 6 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-18
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H GR 37813, I/A 6 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 224, S 8, H GR 37813, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-18