ALIMENTS Q ALIS SA
Municipio Sant Joan de Vilatorrada
Provincia Barcelona
Razón Social ALIMENTS Q ALIS SA
CIF A61061743
Actividad Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
Teléfono 93 876 40 80
Página Web www.galitopinsos.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Galito Viñals Pere
ORGANIGRAMA DE ALIMENTS Q ALIS SA
VINCULACIONES DE ALIMENTS Q ALIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIMENTS Q ALIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galito Viñals Pere | Administrador Unico | 23/11/2021 | |
Galito Viñals Pedro | Administrador Solidario | 19/08/2016 |
ACTOS BORME DE ALIMENTS Q ALIS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 59, S 8, H B 146363, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 11 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2021-196-08
- En el BORME no.145/2017 y con referencia 315191 SE OMITIO EL CESE DE DON PERE GALITO VIÑALS COMO ADMINISTRADOR SOLIDARIO Y EL NOMBRABRAMIENTO DEL MISMO COMO ADMINISTRADOR UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 11 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2021-196-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 11 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 10 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 10 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 9 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 9 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 8 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29015 , F 58, S 8, H B 146363, I/A 8 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08