ALIMENTOS DEL PACIFICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transversal 5, 6
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALIMENTOS DEL PACIFICO SL
CIF B27771328
Capital Social 661656.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 02/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alvarez Cuba Nancy Carolina
VINCULACIONES DE ALIMENTOS DEL PACIFICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIMENTOS DEL PACIFICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Cuba Nancy Carolina | Administrador Unico | 07/07/2017 | 04/02/2019 |
Monco Paz Marina Patricia | Vicesecretario No Consejero | 08/05/2012 | 04/02/2019 |
Cuadros Arenas Erick-gonzalo | Consejero | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Cuadros Arenas Jose-gregorio | Consejero | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Cuadros Arenas Jose-gregorio | Consejero Delegado Solidario | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Cuadros Arenas Jose-gregorio | Presidente | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Cuadros Arenas Juan-carlos | Consejero | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Cuadros Arenas Juan-carlos | Secretario | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Cuadros Arenas Juan-carlos | Consejero Delegado Solidario | 08/05/2012 | 07/07/2017 |
Monco Paz Marina Patricia | Apoderado | 03/12/2012 | 19/05/2015 |
ACTOS BORME DE ALIMENTOS DEL PACIFICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46072 , F 139, S 8, H B 508601, I/A 9 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
- JUZGADO MERCANTIL 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 2092/2018, AUTO FIRME DE FECHA 07/11/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46072 , F 139, S 8, H B 508601, I/A 9 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
- CL TRANSVERSAL 6, 12-16, MERCABARNA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46072 , F 139, S 8, H B 508601, I/A 8 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
- Y a la actividad inmobiliaria que refiere a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y actividades inmobiliarias por cuenta de terceros. Asimismo dedicarse a la actividad de alquiler de embarcaciones de recreo, construcción y repara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 7 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 7 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
Capital Anterior: | 306.656,00 | Euros |
Aumento de capital: | 355.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 661.656,00 | Euros |
Porcentaje: | 115,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 7 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 7 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 7 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 303.156,00 | Euros |
Capital Actual: | 306.656,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.661,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 6 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791, L 3791, F 63, S 8, H PO 53061, I/A 5 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-36