ALIMENTACION Y RESTAURACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tesifonte Gallego, 9
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social ALIMENTACION Y RESTAURACION SA
CIF A02040129
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALIMENTACION Y RESTAURACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIMENTACION Y RESTAURACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Muñoz Jesus | Administrador Unico | 07/02/2011 | 14/05/2014 |
Cuerda Cerro Juan Ramon | Administrador Unico | 31/07/2006 | 07/02/2011 |
Lopez Alvarez Ricardo | Consejero Delegado Solidario | 31/07/2006 | |
Lopez Alvarez Ricardo | Consejero | 31/07/2006 | |
Lopez Bleda Antonio | Consejero | 31/07/2006 | |
Lopez Bleda Carro David | Consejero Delegado Solidario | 31/07/2006 | |
Lopez Bleda Carro David | Consejero | 31/07/2006 | |
Lopez Bleda Francisco Solano | Secretario | 31/07/2006 | |
Lopez Bleda Francisco Solano | Consejero | 31/07/2006 | |
Martinez Gabaldon Jose Enrique | Consejero Delegado Solidario | 31/07/2006 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALIMENTACION Y RESTAURACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 28, S 8, H AB 1109, I/A 7 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALIMENTACION Y RESTAURACION SA
Nif:A02040129
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE
Número:3
Juez / Ponente:MARTINEZ MARTINEZ, MARIA PILAR
Fecha de Resolución:17/04/2014
Número Procedimiento Concursal:745/2013
Datos Registrales:
Tomo:
293
Libro:
57
Folio:
28
Hoja:
8-1109
Inscripción:
7
Fecha Inscripción14/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 28, S 8, H AB 1109, I/A 7 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALIMENTACION Y RESTAURACION SA
Nif:A02040129
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE
Número:3
Juez / Ponente:MARTINEZ MARTINEZ, MARIA PILAR
Fecha de Resolución:17/02/2014
Número Procedimiento Concursal:745/2013
Datos Registrales:
Tomo:
293
Libro:
57
Folio:
28
Hoja:
8-1109
Inscripción:
7
Fecha Inscripción14/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 28, S 8, H AB 1109, I/A 7 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 28, S 8, H AB 1109, I/A 7 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 28, S 8, H AB 1109, I/A 6 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 28, S 8, H AB 1109, I/A 6 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 27, S 8, H AB 1109, I/A 5 (31/07/2006)
CVE: BORME-A-2011-31-02
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 57, F 27, S 8, H AB 1109, I/A 5 (31/07/2006)
CVE: BORME-A-2011-31-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02