ALIMENTACIO MARTOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ALIMENTACIO MARTOS SL
CIF B61603122
Capital Social 66110.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALIMENTACIO MARTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIMENTACIO MARTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martos Perez Isabel | Administrador Solidario | 12/12/2011 | 10/10/2023 |
Martos Perez Isabel | Liquidador | 10/10/2023 | 10/10/2023 |
Martos Perez Silvia | Administrador Solidario | 12/12/2011 | 10/10/2023 |
Martos Perez Isabel | Administrador Mancomunado | 12/12/2011 | |
Martos Perez Silvia | Administrador Mancomunado | 12/12/2011 |
ACTOS BORME DE ALIMENTACIO MARTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 200, S 8, H B 190251, I/A 4 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 200, S 8, H B 190251, I/A 4 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 200, S 8, H B 190251, I/A 4 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 66.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 199, S 8, H B 190251, I/A 3 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 199, S 8, H B 190251, I/A 3 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 199, S 8, H B 190251, I/A 3 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-08