ALIMANOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Valgrande, 21
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALIMANOL SL
CIF B88272935
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/12/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALIMANOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIMANOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ansorena Martinez Aitor | Liquidador | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
Ansorena Martinez Aitor | Representante | 15/01/2019 | 14/09/2022 |
LAKUNTZAKO PERTZA SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | 14/09/2022 |
ACTOS BORME DE ALIMANOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 12, S 8, H M 685932, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 12, S 8, H M 685932, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 12, S 8, H M 685932, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 12, S 8, H M 685932, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 10, S 8, H M 685932, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Dirección:AVDA VALGRANDE 21 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:20/12/18
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:Restaurantes y puestos de comidas..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 10, S 8, H M 685932, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28