ALICE RE HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 11
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALICE RE HOLDING SL
CIF B87311379
Capital Social 423921.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALICE RE HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALICE RE HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Lorente Mercedes | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | 29/11/2021 |
Casarrubios Blanco Victor Alejandro | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | 29/11/2021 |
De Los Mozos Muñoz Maria Del Rosario | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | 29/11/2021 |
Miera Puente Jorge Vicente | Administrador Unico | 16/12/2015 | 29/11/2021 |
Miera Puente Jorge Vicente | Liquidador | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Navarrete Rodriguez Adolfo-luis | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | 29/11/2021 |
IBA CAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 13/07/2015 | 16/12/2015 |
Thierry Yves Marie Julienne | Administrador Unico | 13/07/2015 | 16/12/2015 |
ACTOS BORME DE ALICE RE HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 77, S 8, H M 605793, I/A 8 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 77, S 8, H M 605793, I/A 8 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 77, S 8, H M 605793, I/A 8 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 77, S 8, H M 605793, I/A 8 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 77, S 8, H M 605793, I/A 8 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Capital Anterior: | 103.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 320.921,00 | Euros |
Capital Actual: | 423.921,00 | Euros |
Porcentaje: | 311,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 76, S 8, H M 605793, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 75, S 8, H M 605793, I/A 6 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 11º, 17º, 21º Y 26º DE LOS ESTATUTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 74, S 8, H M 605793, I/A 5 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 73, S 8, H M 605793, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica la redacción del artículo 7 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 73, S 8, H M 605793, I/A 3 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28